Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24
Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Codice 14.5
D.D. 18 febbraio 2000, n. 151
Foresta Regionale La Benedicta - Atto di concessione duso di terreni siti in località Cascina Merigo - Guado del Gorzente, in Comune di Bosio (AL), per la costruzione di una linea elettrica a BT 400 Volt in cavo aereo, allEnel Distribuzione S.p.A. - Direzione Piemonte e Valle dAosta - Esercizio di Alessandria. Introito L. 100.000 Euro 51,65 (Cap. 2100/2000)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare il rilascio della concessione duso allEnel Distribuzione S.p.A. - Direzione Piemonte e Valle dAosta - Esercizio di Alessandria, con sede in Alessandria, Via S. Giovanni Bosco n. 21, legalmente rappresentata dal Dott. Pianta Ing. Roberto, residente presso la sede dellEnel precedentemente descritta, autorizzato alla stipula dellatto concessorio con procura Rep. n. 165027 - Racc. n. 11786 a rogito Dott. Travostino Mario, Notaio in Torino, registrata a Torino il 06.12.1999 al n. 60380, di terreni siti nella Foresta Regionale La Benedicta, rientranti nellarea del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, località Cascina Merigo - Guado del Gorzente, in Comune di Bosio (AL), distinti a catasto come sopra, per la costruzione di una linea elettrica a BT 400 Volt in cavo aereo, per la durata di anni 19 dal 01.01.2000 al 31.12.2018, al canone annuo di L. 100.000 Euro 51,65 da aggiornare annualmente in misura pari alle variazioni accertata dallISTAT ed alle altre condizioni presenti nellallegato schema datto.
Limporto di L. 100.000 Euro 51,65 quale canone dovuto per il periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2000 sarà introitato sul Cap. 2100 del bilancio 2000 (acc. 349/00), e limporto dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione previsti dallart. 20 della L.R. n. 8 del 23.01.1984, lEnel Distribuzione S.p.A. è esonerata dal versamento del deposito cauzionale a norma dellultimo capoverso dellart. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342.
Il Dirigente responsabile
Elio Caruso